Политика ,
30 мар 2021, 17:48
0
Мишустин сменил главу Ростехнадзора
Александр Трембицкий
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), им стал Александр Трембицкий, сообщается на сайте правительства. Трембицкий сменил Алексея Алешина, возглавлявшего ведомство с 2014 года.
До нового назначения Трембицкий был заместителем главы Ростехнадзора, эту должность он занимал более восьми лет.
Алешин заявил, что планы по переходу на новое место работы были у него еще в прошлом году. «С учетом необходимости реализации «регулярной гильотины» я посчитал невозможным покинуть Ростехнадзор. Теперь, отдохнув пару недель, приступлю. Где и в каком качестве, пока говорить не буду, в свое время об этом будет объявлено», — передал РБК его слова представитель Ростехнадзора.
Говоря об итогах работы в Ростехнадзоре, Алешин назвал главным достижением снижение аварийности и гибели людей на производстве на 44%.
Александр Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Трембицкий руководил Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края. В октябре 2012 года стал замглавы ведомства.
В июне 2020 года сын Трембицкого Александр Трембицкий — младший был назначен министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
Трембицкий Александр Вячеславович — Руководитель Ростехнадзора с марта 2021 года по настоящее время
Родился 1 января 1965 года.
Окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут, прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе – «Экологический менеджмент и аудит».
В период с 2002 года по 2010 года замещал должности государственной службы в Департаменте по финансам, бюджету и контролю, Департаменте по транспорту и связи Краснодарского края, возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края (2006-2010).
С марта 2010 года замещал должность руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С октября 2012 года — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С марта 2021 года — руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Алёшин Алексей Владиславович — Руководитель Ростехнадзора с января 2014 года по апрель 2021 года
Родился 24 мая 1959 года. В 1981 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета. В 2002 году окончил факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Кандидат юридических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
1981 — 1996 работал следователем прокуратуры, юристом в коммерческих и учебных организациях
1996 — 1999 заместитель генерального директора ГУП «Госзагрансобственность»
1999 — 2000 заместитель генерального директора ФГУП «Промэкспорт»
2000 — 2007 заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
2007 — 2014 первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»
2014 — 2021 год руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2021 года №783-р освобожден от должности.
Ферапонтов Алексей Викторович — Врио руководителя Ростехнадзора с апреля 2013 года по январь 2014 года
Родился 30 декабря 1963 года в г. Москве. Образование высшее. Окончил Московский институт электронного машиностроения и Российский государственный открытый технический университет путей сообщения. Кандидат технических наук.
Работал заместителем генерального директора ОАО «Росгосстрах», заместителем генерального директора ОСАО «Ингосстрах».
В Госатомнадзоре России — Ростехнадзоре с 2003 года: Заместитель директора ФГУП ВО «Безопасность», заместитель директора ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность».
В 2008 году назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С ноября 2010 года статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С сентября 2014 года заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Кутьин Николай Георгиевич — руководитель Ростехнадзора с сентября 2008 года по апрель 2013 года
Родился 24 июля 1965 года в г. Ленинграде.
Образование высшее.
Кандидат юридических наук.
Опыт работы в органах исполнительной власти:
помощник председателя райисполкома (г. Ленинград);
заместитель председателя комитета имуществ г. Санкт- Петербурга;
заместитель начальника управления Госкомимущества России (Москва);
заместитель генерального директора Российского агентства по боеприпасам (Москва);
статс-секретарь-заместитель генерального директора Российского агентства по обычным вооружениям (Москва).
12 ноября 2005 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1912 назначен заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
До этого времени был руководителем управления по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 года № 1378-р назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 года N 694-р освобожден от должности.
Пуликовский Константин Борисович – руководитель Ростехнадзора с декабря 2005 года по сентябрь 2008 года
Родился 9 февраля 1948 года в г. Уссурийске Приморского края в семье офицера.
Окончил Военную академию БТВ им. Р. Я. Малиновского, Военную академию Генерального штаба.
Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.
Два года провел в зоне осетино-ингушского конфликта. В ходе первой чеченской кампании (1994-1996) командовал группировкой федеральных сил «Северо-Запад».
С июля по август 1996 г. — командующий Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне.
С 1998 года работал в органах исполнительной власти г. Краснодара.
С мая 2000 г. по ноябрь 2005 г. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 2111-р Пуликовский Константин Борисович назначен руководителем Федеральной cлужбы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2006 г. N 342-р руководитель Ростехнадзора Пуликовский К.Б. утвержден председателем российских частей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2008 года освобожден от должности.
Малышев Андрей Борисович — Врио руководителя Ростехнадзора с июля 2004 года по декабрь 2005 года
Родился 26 сентября 1959 года.
В 1982 г окончил Московский энергетический институт по специальности автоматизация теплоэнергетических процессов, инженер-теплоэнергетик.
Кандидат социологических наук с 2001 года, кандидат технических наук с 2003 года.
После окончания института поступил на работу в Государственный научно-исследовательский проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект», с 1997 года – генеральный директор ФГУП «Атомэнергопроект».
В июле 2002 года был назначен заместителем Министра Российской Федерации по атомной энергии.
23 июня 2003 года назначен на должность начальника Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзора России).
12 марта 2004 года назначен на должность руководителя Федеральной службы по атомному надзору.
1 июля 2004 г. назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2004 года на него возложено временное исполнение обязанностей руководителя Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора: Алёшин отстранён от должности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора. Он отстранил Алексея Алёшина от должности главы ведомства.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства. Новым руководителем Ростехнадзора стал Александр Трембицкий, который последние восемь лет работал заместителем главы данной структуры.
Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.
Отметим, что прежде Трембицкий возглавлял Северо-Кавказское управление Ростехнадзора, а также руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям в администрации Краснодарского края.
Накануне Мишустин подписал распоряжение о назначении Олега Белозёрова на должность директора и председателя правления ОАО «РЖД». Срок полномочий главного железнодорожника РФ составит пять лет. В 2009-2015 годах Белозёров был заместителем министра транспорта, а после возглавил «Российские железные дороги». Таким образом, решение Мишустина стало его переназначением.
Дзен
Телеграм
Подписывайтесь на наши каналы
и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.
Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут (ныне Кубанский государственный аграрный университет), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете. До прихода в Ростехнадзор руководил Северо-Кавказским управлением федеральной службы, департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.
Ростехнадзор контролирует безопасность гидротехнических сооружений, кроме судоходных, электрических и тепловых установок и сетей, за исключением бытовых. Также в компетенции ведомства безопасность на промышленных производствах, в сфере использования атомной энергии, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения. Ростехнадзор также отвечает за государственный горный, энергетический и строительный надзор.
Между тем
Прежний руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин так прокомментировал итоги работы. «Главное, что аварийность и гибель людей на производстве удалось снизить почти на 44%. Я буду всегда гордиться причастностью к этому достижению». Он отметил, что в жизни каждые шесть-семь лет судьба дает ему возможность проявить себя на каком-то новом поприще. Планы перехода на новое место службы были еще в прошлом году, но нужно было завершить процесс «регулярной гильотины». «Где и в каком качестве пока говорить не буду, в свое время об этом будет объявлено», — добавил Алешин.
В должности его сменит Александр Трембицкий.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового руководителя Ростехнадзора. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал Алексей Алёшин, которого сегодня отправили в отставку. Александр Трембицкий восемь лет работал его заместителем, а до этого руководил Северо-Кавказским управлением ведомства.
-
Песков заявил, что подавляющее число россиян не согласны с мировоззрением Навального
30 марта 2021, 12:31
-
Есть домашний медведь и запас продуктов «на конец света»: Лайф узнал о странностях стрелка из Новых Вешек
30 марта 2021, 12:28
-
Экономисты объяснили, почему россияне стали активно забирать деньги из банков
30 марта 2021, 12:10
Ранее Лайф сообщал, что мэр Бийска Александр Студеникин подал в отставку после того, как результаты его работы за прошедший год были раскритикованы местными депутатами.